Para Presiden Timor Leste yang Pernah Menjabat
Berikut ini daftar Presiden Timor Leste sejak merdeka dari Indonesia:
1. Xanana Gusmaon (20 Mei 2002 - 20 Mei 2007)2. Jose Ramos-Horta (20 Mei 2007 - 20 Mei 2012)3. Taur Matan Ruak (20 Mei 2012 - 20 Mei 2017)4. Francisco Guterres (20 Mei 2017 - petahana)
Namun, pada 2008 Timor Leste pernah mengalami masa krisis ketika terjadi pemberontakan dan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Jose Ramos-Horta.
Pada saat itu, jabatan presiden Timor Leste untuk sementara pernah dipegang oleh Vicente Guterres (11 Februari 2008 - 13 Februari 2008) dan Fernando de Arauji (13 Februari 2008 - 17 April 2008).
Presiden Ramos-Horta harus menjalani perawatan usai terkena tembakan tentara pemberontak.
Pada 11 Februari 2008, terjadi serangan terhadap presiden Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao di kediamannya masing-masing.
Jose-Horta terluka parah hingga kritis, sementara Xanana selamat dari percobaan pembunuhan itu.
Penyerangan itu pula yang menjadi akhir bagi 'tentara pemberontak' Alfredo Reinado, ia tewas oleh tentara FDTL yang menjaga rumah Ramos Horta.
Profil Fransisco Guterres, Presiden Timor Leste saat Ini
Presiden Timor Leste Francisco Guterres alias Lu-Olo, lahir di Ossu, Viqueque, Timor Portugis, 7 September 1954.
Dari tahun 2001 hingga 2012, dia adalah Anggota Parlamento Nacional.
Pada 20 Mei 2017, Guterres dilantik pada tengah malam sebagai Presiden Timor Leste.
Guterres bersekolah di St Terezinha College dari Salesian Don Bosco di Ossu pada tahun 1963-1969.